序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李爱华 | 50% | 100.0万人民币 |
2 | 鲁力 | 50% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李爱华
|
|
2 |
计勇
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-12 | 股东变更 |
湖南海外旅游有限公司 , [退出]李爱华 ,鲁力
|
李爱华 ,鲁力
|
2 | 2021-03-12 | 章程备案 |
无
|
2021-03-12新章程
|
3 | 2021-02-02 | 联络员备案 |
向冬梅 *** 备案手机:***
|
刘兴武 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-03-30 | 联络员备案 |
宋晓桐 *** 备案手机:***
|
向冬梅 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-03-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晶晶 [退出]
|
计勇 [新增]
|
6 | 2019-03-19 | 股东变更 |
湖南海外旅游有限公司 ,李爱华
|
湖南海外旅游有限公司 ,李爱华 ,鲁力 [新增]
|
7 | 2018-04-23 | 联络员备案 |
雷思云 *** 备案手机:***
|
宋晓桐 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2016-12-30 | 股东变更 |
鲁力 [退出]
|
湖南海外旅游有限公司 , [新增]李爱华 [新增]
|
9 | 2016-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
鲁力 [退出]
|
李爱华 [新增]
|
10 | 2016-12-30 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李爱华 [退出]
|
王晶晶 [新增]
|