序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何铖 | 60% | 120万人民币 |
2 | 曾海亮 | 40% | 80万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何铖
|
|
2 |
王冬兰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-01 | 联络员备案 |
徐大林 *** 备案手机:***
|
何铖 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-05-18 | 联络员备案 |
王冬兰 *** 备案手机:***
|
徐大林 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-12-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何铖
|
何铖
|
4 | 2020-12-29 | 章程备案 |
无
|
2020-12-25新章程
|
5 | 2020-12-29 | 地址变更 |
湖南省长沙市芙蓉区文艺路街道解放中路18号华侨大厦18层C139号
|
湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段98号明城国际中心1901-1908、1911、1912房-011号
|
6 | 2020-12-25 | 联络员备案 |
王冬兰 *** 备案手机:***
|
王冬兰 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-05-21 | 联络员备案 |
何铖 *** 备案手机:***
|
王冬兰 *** 备案手机:***** (网上办理)
|
8 | 2020-02-27 | 股东变更 |
刘羽翼 , [退出]苗旭锋 [退出]
|
何铖 , [新增]曾海亮 [新增]
|
9 | 2020-02-27 | 联络员备案 |
苗旭锋 *** 备案手机:***
|
何铖 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-02-27 | 财务负责人 |
|
何铖 ***
|