序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李威 | 80% | 160万人民币 |
2 | 刘立娜 | 20% | 40万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
叶梦思
|
|
2 |
刘立娜
|
|
3 |
李威
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-10 | 联络员备案 |
李威 *** 备案手机:***
|
向洛 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-04-23 | 联络员备案 |
李威 *** 备案手机:***
|
李威 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘立娜 [退出]
|
叶梦思 [新增]
|
4 | 2019-11-21 | 法定代表人变更 |
刘立娜
|
叶梦思
|
5 | 2019-05-15 | 联络员备案 |
刘立娜 *** 备案手机:***
|
李威 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-05-15 | 法定代表人变更 |
李威
|
刘立娜
|
7 | 2019-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李威 [退出]
|
刘立娜 [新增]
|
8 | 2019-05-15 | 财务负责人 |
李威 ***
|
刘立娜 ***
|
9 | 2019-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘立娜 [退出]
|
李威 [新增]
|