序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 阳萌 | 66.48% | 1994.4万人民币 |
2 | 赵东平 | 17.1% | 513.0万人民币 |
3 | 吴文龙 | 7.6% | 228.0万人民币 |
4 | 贺丽 | 5.07% | 152.1万人民币 |
5 | 高韬 | 3.75% | 112.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
阳萌
|
|
2 |
赵东平
|
|
3 |
邓海峰
|
|
4 |
祝芳浩
|
|
5 |
李国强
|
|
6 |
高韬
|
|
7 |
高文进
|
|
8 |
张山峰
|
|
9 |
连萌
|
|
10 |
黄思敏
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
安克创新科技股份有限公司海南分公司
|
黄思敏 | 2021-06-30 |
2 |
安克创新科技股份有限公司天津分公司
|
黄思敏 | 2021-06-18 |
3 |
安克创新科技股份有限公司深圳分公司
|
阳萌 | 2015-11-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
阳萌于思源 [退出]张山峰贺丽 [退出]邓海峰连萌赵东平高韬李国强
|
张山峰李国强祝芳浩 [新增]高文进 [新增]连萌邓海峰阳萌高韬赵东平
|
2 | 2020-10-10 | 注册资本变更 |
36542.7207万人民币
|
40642.720700万人民币( + 11.21974% )
|
3 | 2020-10-10 | 章程备案 |
无
|
2020-09-14
|
4 | 2020-10-10 | 市场主体类型变更 |
股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
|
股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
|
5 | 2020-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
高韬阳萌贺丽赵东平连萌李国强张山峰吴建国 [退出]于思源
|
阳萌邓海峰 [新增]于思源贺丽赵东平李国强连萌张山峰高韬
|
6 | 2020-10-10 | 经营期限 |
2011年12月6日 至 2061年12月5日
|
2011年12月6日 至 长期
|
7 | 2020-10-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛艳红李伟 [退出]胡一杰
|
黄思敏 [新增]毛艳红胡一杰
|
8 | 2019-02-27 | 联络员备案 |
洪琳 *** 备案手机:***
|
岁诗琪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
9 | 2018-11-21 | 经营范围变更 |
电子产品、影像设备、通讯产品、智能化技术的研****;软件开****;信息技术咨询服务;电子产品设计服务;电子技术服务;电子产品生产;电子产品互联网销售;电子产品及配件的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;投资管理服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电子产品、电源设备、智能化技术、通讯产品、影像设备、人脸识别系统、积分管理软件、智能机器的研****;基础软件、支撑软件、应用软件、地理信息软件的开****;电子产品及配件、智能机器的销售;软件技术转让;软件技术服务;电子商务平台的开****建设;计算机网络平台的开****及建设;软件开****系统集成服务;贸易咨询服务;信息技术咨询服务;电子产品设计服务;电子技术服务;电子产品生产(限分支机构);智能机器生产(限分支机构);家用清洁卫生电器具制造(限分支机构);家用电器零售;投资管理服务(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);自营和代理各类商品及技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
10 | 2018-11-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
毛艳红胡一杰施明磊 [退出]
|
毛艳红李伟 [新增]胡一杰
|