序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 负责人变更 |
石文超 [退出]
|
金涛 [新增]
|
2 | 2021-09-17 | 联络员备案 |
石文超 *** 备案手机:***
|
金涛 *** 备案手机:***
|
3 | 2021-03-08 | 联络员备案 |
刘文艺 *** 备案手机:***
|
石文超 *** 备案手机:***
|
4 | 2021-03-08 | 负责人变更 |
孙潜 [退出]
|
石文超 [新增]
|
5 | 2020-03-19 | 联络员备案 |
阮维婕 *** 备案手机:***
|
刘文艺 *** 备案手机:***
|
6 | 2019-04-23 | 联络员备案 |
阮维婕 *** 备案手机:***
|
阮维婕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2019-04-03 | 联络员备案 |
阮维婕 *** 备案手机:***
|
阮维婕 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2018-12-05 | 经营场所变更 |
湖南省长沙县湘龙街道中南汽车世界L11栋116号
|
湖南省长沙县长龙街道星沙产业基地开元路1320号综合楼101栋1101、1103、1105、1107号(集群注册)
|
9 | 2018-06-13 | 负责人变更 |
陈光 [退出]
|
孙潜 [新增]
|
10 | 2017-12-14 | 企业类型变更 |
其他有限责任公司分公司
|
台、港、澳投资企业分公司
|