序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 张昌斌 | 59% | 1180.0万人民币 |
2 | 罗军强 | 30% | 600.0万人民币 |
3 | 刘秀兰 | 4% | 80.0万人民币 |
4 | 李阳 | 4% | 80.0万人民币 |
5 | 黄定坚 | 3% | 60.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
张昌斌
|
|
2 |
罗军强
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 股东变更 |
陈东晖 , [退出]黄定坚 ,李鹏程 , [退出]李阳 ,刘秀兰 ,罗军强 ,张昌斌
|
黄定坚 ,李阳 ,刘秀兰 ,罗军强 ,张昌斌
|
2 | 2021-03-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-03-08修改章程第六条
|
3 | 2020-08-19 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-14修改章程第六条
|
4 | 2020-08-19 | 股东变更 |
陈东晖 ,黄定坚 ,李鹏程 ,李阳 ,刘秀兰 ,刘勇 , [退出]罗军强 ,张昌斌
|
陈东晖 ,黄定坚 ,李鹏程 ,李阳 ,刘秀兰 ,罗军强 ,张昌斌
|
5 | 2020-08-11 | 股东变更 |
陈东晖 ,黄定坚 ,李鹏程 ,李阳 ,刘秀兰 ,罗军强 ,姚方芳 , [退出]张昌斌
|
陈东晖 ,黄定坚 ,李鹏程 ,李阳 ,刘秀兰 ,刘勇 , [新增]罗军强 ,张昌斌
|
6 | 2020-08-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-08-07修改章程第六条
|
7 | 2020-04-15 | 联络员备案 |
刘晓 *** 备案手机:***
|
刘勇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2020-04-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈利霞 [退出]
|
罗军强 [新增]
|
9 | 2020-04-08 | 股东变更 |
陈东晖 ,陈利霞 , [退出]李鹏程 ,李阳 ,张昌斌
|
陈东晖 ,黄定坚 , [新增]李鹏程 ,李阳 ,刘秀兰 , [新增]罗军强 , [新增]姚方芳 , [新增]张昌斌
|
10 | 2020-04-08 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2020-03-31修改章程第六条
|