序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 北京同程旅业投资集团有限公司 | 61% | 1708万人民币 |
2 | 李明 | 11.96% | 334.88万人民币 |
3 | 湖南省请合力投资管理股份有限公司 | 9.2% | 257.6万人民币 |
4 | 李永飞 | 2.97% | 83.16万人民币 |
5 | 石锦山 | 1.45% | 40.6万人民币 |
6 | 刘朝晖 | 1.45% | 40.6万人民币 |
7 | 谭光军 | 1.45% | 40.6万人民币 |
8 | 彭建平 | 1.45% | 40.6万人民币 |
9 | 付国君 | 0.82% | 22.96万人民币 |
10 | 李志 | 0.82% | 22.96万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
滕薇薇
|
|
2 |
杨宇飞
|
|
3 |
谭光军
|
|
4 |
李明
|
|
5 |
王建港
|
|
6 |
王玉琳
|
|
7 |
彭周彬
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司湘潭市金湘潭门店
|
陈宇轩 | 2021-10-08 |
2 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司湘潭分公司
|
陈宇轩 | 2019-06-19 |
3 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司晓霞北街服务网点
|
朱莹 | 2019-04-18 |
4 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司贵州分公司
|
张萌 | 2017-08-28 |
5 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司汉寿县芙蓉西路营业部
|
吴文莉 | 2017-06-29 |
6 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司益阳市南县营业门店
|
李志 | 2017-04-11 |
7 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司怀化市沅陵营业门店
|
彭改进 | 2017-04-07 |
8 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司农科院营业部
|
李钒 | 2017-03-31 |
9 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司长沙县泉塘营业部
|
彭悫 | 2017-03-11 |
10 |
湖南省同程亲和力旅游国际旅行社有限公司茶陵分公司
|
王勇 | 2016-12-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-24 | 章程备案 |
无
|
2022-03-14新章程
|
2 | 2022-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王建港 [退出]
|
王玉琳 [新增]
|
3 | 2022-03-24 | 法定代表人变更 |
郎智杰
|
彭周彬
|
4 | 2022-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
彭周彬
|
5 | 2022-03-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨宇飞滕薇薇李明谭光军郎智杰 [退出]
|
滕薇薇王建港 [新增]杨宇飞谭光军李明
|
6 | 2021-07-05 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-24原章程第五条
|
7 | 2021-07-05 | 股东变更 |
北京同程旅业投资集团有限公司 ,陈善鹰 ,戴璐 , [退出]段勇 ,樊星 ,范红娟 , [退出]符波 ,付国君 ,湖南省请合力投资管理股份有限公司 ,黄明清 ,黄琼 ,李锦 ,李明 ,李洋慧 ,李永飞 ,李志 ,梁丽 ,刘朝晖 ,刘清 ,龙生 ,宁青 ,彭建平 ,彭周彬 ,彭悫 ,石锦山 ,谭光军 ,王国富 ,许琼洁 ,颜湘慧 ,杨霞 ,张丽 ,张婷 ,郑达 , [退出]钟家蓉 , [退出]朱莹 ,滕文
|
北京同程旅业投资集团有限公司 ,陈善鹰 ,段勇 ,樊星 ,符波 ,付国君 ,湖南省请合力投资管理股份有限公司 ,黄明清 ,黄琼 ,李锦 ,李明 ,李洋慧 ,李永飞 ,李志 ,梁丽 ,刘朝晖 ,刘清 ,龙生 ,宁青 ,彭建平 ,彭周彬 ,彭悫 ,石锦山 ,谭光军 ,王国富 ,许琼洁 ,颜湘慧 ,杨霞 ,张丽 ,张婷 ,朱莹 ,滕文
|
8 | 2020-11-20 | 章程备案 |
无
|
2020-11-10新章程
|
9 | 2020-11-20 | 法定代表人变更 |
李明
|
郎智杰
|
10 | 2020-11-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴嘉竹 [退出]谭光军李明滕薇薇杨宇飞
|
郎智杰 [新增]杨宇飞李明谭光军滕薇薇
|