序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧阳鹏 | 26.67302% | 103.554万人民币 |
2 | 长沙加辰企业管理合伙企业(有限合伙) | 21.36052% | 82.929万人民币 |
3 | 张宁新 | 15.15551% | 58.839万人民币 |
4 | 杭州道生灵境股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 14.99994% | 58.235万人民币 |
5 | 郭雪 | 14.16101% | 54.978万人民币 |
6 | 周赋 | 7.65001% | 29.7万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
欧阳鹏
|
|
2 |
洪学勤
|
|
3 |
张宁新
|
|
4 |
周赋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-12-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
欧阳鹏张宁新王健鹏 [退出]
|
张宁新洪学勤 [新增]欧阳鹏
|
2 | 2021-06-12 | 联络员备案 |
孟薇 *** 备案手机:***
|
张宁新 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-06-05 | 股东变更 |
北京坤蓝文化传媒有限公司 , [退出]郭雪 ,张宁新 ,周赋
|
长沙加辰企业管理合伙企业(有限合伙) , [新增]郭雪 ,杭州道生灵境股权投资基金合伙企业(有限合伙) , [新增]欧阳鹏 , [新增]张宁新 ,周赋
|
4 | 2019-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宁新 [退出]
|
欧阳鹏 [新增]
|
5 | 2019-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张宁新
|
欧阳鹏 [新增]张宁新王健鹏 [新增]
|
6 | 2019-06-05 | 注册资本变更 |
330万人民币
|
388.235000万人民币( + 17.64697% )
|
7 | 2019-06-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郭雪 [退出]
|
周赋 [新增]
|
8 | 2019-06-05 | 章程备案 |
无
|
2019-06-04
|
9 | 2019-06-05 | 法定代表人变更 |
张宁新
|
欧阳鹏
|
10 | 2019-03-12 | 联络员备案 |
张宁新 *** 备案手机:***
|
孟薇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|