序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 彭欢欢 | 90% | 45.0万人民币 |
2 | 文冰 | 10% | 5.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭欢欢
|
|
2 |
文冰
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-18 | 联络员备案 |
张静 *** 备案手机:***
|
张静 *** 备案手机:***
|
2 | 2018-11-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁洋成 [退出]
|
文冰 [新增]
|
3 | 2018-11-26 | 经营范围变更 |
教育咨询服务;企业管理咨询服务;医学研究和试验****展;文化艺术咨询服务;科技信息咨询服务;医疗信息、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
教育咨询服务(不含培训、托管);企业管理咨询服务;医学研究和试验****展;文化艺术咨询服务;科技信息咨询服务;医疗信息、技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)
|
4 | 2018-11-26 | 股东变更 |
彭欢欢 ,袁洋成 [退出]
|
彭欢欢 ,文冰 [新增]
|
5 | 2018-11-26 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-11-08章程第三条、第六条、第二十六条、添加第十章
|
6 | 2016-06-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
张静 备案手机:*****
|