序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 莫建农 | 100% | 3188.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
莫建农
|
|
2 |
孙武玄
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南宝兴源贸易有限公司新塘垅分店
|
张少锐 | 2015-03-25 |
2 |
湖南宝兴源贸易有限公司御景湾分店
|
张少锐 | 2015-03-25 |
3 |
湖南宝兴源贸易有限公司环城分店
|
莫建锋 | 2014-10-16 |
4 |
湖南宝兴源贸易有限公司华晨世纪分店
|
漆景全 | 2013-11-28 |
5 |
湖南宝兴源贸易有限公司雨花分店
|
漆景全 | 2013-11-27 |
6 |
湖南宝兴源贸易有限公司南湖分店
|
李贵初 | 2013-11-26 |
7 |
湖南宝兴源贸易有限公司开福店
|
莫建锋 | 2013-08-23 |
8 |
湖南宝兴源贸易有限公司芙蓉分店
|
莫建锋 | 2013-08-22 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
莫建农 *** 备案手机:***
|
莫建农 *** 备案手机:***
|
2 | 2020-06-15 | 联络员备案 |
莫建农 *** 备案手机:***
|
莫建农 *** 备案手机:***
|
3 | 2019-06-27 | 联络员备案 |
郑朝鸽 *** 备案手机:***
|
莫建农 *** 备案手机:***
|
4 | 2018-06-22 | 联络员备案 |
张智慧 *** 备案手机:***
|
郑朝鸽 *** 备案手机:***
|
5 | 2017-06-16 | 联络员备案 |
张少锐 备案手机:*****
|
张智慧 备案手机:*****
|
6 | 2017-04-27 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:莫建农;成员:莫建农;成员:张智慧;
|
7 | 2017-04-27 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:莫建农;成员:莫建农;成员:张智慧;
|
8 | 2016-11-29 | 股东变更 |
孙武玄 , [退出]王晓杰 [退出]
|
莫建农 [新增]
|
9 | 2016-11-29 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王晓杰 [退出]
|
莫建农 [新增]
|
10 | 2016-11-29 | 章程备案 |
无
|
2016-11-22新章程
|