序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 钟斌 | 65% | 1300.0万人民币 |
2 | 向波 | 10% | 200.0万人民币 |
3 | 张鸿 | 5% | 100.0万人民币 |
4 | 郑力 | 5% | 100.0万人民币 |
5 | 黄桂琴 | 5% | 100.0万人民币 |
6 | 卢新安 | 5% | 100.0万人民币 |
7 | 伍振兵 | 5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
钟斌
|
|
2 |
向波
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南农门阵餐饮(连锁)管理有限公司深圳分公司
|
彭超 | 2017-02-14 |
2 |
湖南农门阵餐饮(连锁)管理有限公司贵州分公司
|
张鸿 | 2016-08-04 |
3 |
湖南农门阵餐饮(连锁)管理有限公司张家界分公司
|
伍振兵 | 2015-11-05 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-04-24 | 联络员备案 |
谭丽丽 *** 备案手机:***
|
魏辉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2018-09-10 | 股东变更 |
黄桂琴 ,卢新安 ,伍振兵 ,向波 ,张鸿 ,郑力 ,钟斌
|
黄桂琴 ,卢新安 ,伍振兵 ,向波 ,张鸿 ,郑力 ,钟斌
|
3 | 2018-09-10 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
2000.000000万人民币( + 300% )
|
4 | 2018-08-31 | 股东变更 |
黄桂琴 ,卢新安 ,伍振兵 ,向波 ,张鸿 ,张圣华 , [退出]郑力 ,钟斌
|
黄桂琴 ,卢新安 ,伍振兵 ,向波 ,张鸿 ,郑力 ,钟斌
|
5 | 2018-05-25 | 股东变更 |
黄桂琴 ,卢新安 ,彭超 , [退出]伍振兵 ,向波 ,张鸿 ,郑力 ,钟斌 ,钟惠隆 [退出]
|
黄桂琴 ,卢新安 ,伍振兵 ,向波 ,张鸿 ,张圣华 , [新增]郑力 ,钟斌
|
6 | 2018-05-25 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
500.000000万人民币
|
7 | 2017-08-02 | 股东变更 |
陈治平 , [退出]卢新安 ,伍振兵 ,向波 ,钟斌 ,钟惠隆
|
黄桂琴 , [新增]卢新安 ,彭超 , [新增]伍振兵 ,向波 ,张鸿 , [新增]郑力 , [新增]钟斌 ,钟惠隆
|
8 | 2017-08-02 | 投资人(股权)变更 |
向波 出资 50万人民币;钟斌 出资 325万人民币;钟惠隆 出资 25万人民币;卢新安 出资 25万人民币;伍振兵 出资 25万人民币;陈治平 出资 50万人民币; [退出]
|
向波 出资 50万人民币;钟斌 出资 275( - 15.38462% )万人民币;钟惠隆 出资 25万人民币;卢新安 出资 25万人民币;伍振兵 出资 25万人民币;彭超 出资 25万人民币; [新增]郑力 出资 25万人民币; [新增]张鸿 出资 25万人民币; [新增]黄桂琴 出资 25万人民币; [新增]
|
9 | 2017-03-14 | 联络员备案 |
姚俊文 备案手机:*****
|
谭丽丽 备案手机:*****
|
10 | 2017-03-03 | 联络员备案 |
李林 备案手机:*****
|
姚俊文 备案手机:*****
|