序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-02 | 负责人变更 |
郑浩 [退出]
|
孙永平 [新增]
|
2 | 2022-08-02 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段558号建鸿达现代大厦2506
|
湖南省长沙县泉塘街道向阳路1号金科时代中心3A栋1917
|
3 | 2021-10-08 | 联络员备案 |
郝双力 *** 备案手机:***
|
郝双力 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-06-04 | 负责人变更 |
金朝晖 [退出]
|
郑浩 [新增]
|
5 | 2020-06-04 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
湖南省长沙县星沙街道开元路星隆国际广场22层2212号房
|
湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段558号建鸿达现代大厦2506
|
6 | 2019-05-07 | 联络员备案 |
徐玲洁 *** 备案手机:***
|
郝双力 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-10-23 | 负责人变更 |
欧新炎 [退出]
|
金朝晖 [新增]
|
8 | 2018-10-23 | 财务负责人 |
|
金朝晖 ***
|
9 | 2018-10-23 | 联络员备案 |
郝双力 *** 备案手机:***
|
徐玲洁 *** 备案手机:***
|
10 | 2018-04-27 | 联络员备案 |
陈志祥 *** 备案手机:***
|
郝双力 *** 备案手机:*** (网上办理)
|