序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 齐福明 | 60% | 1800.0万人民币 |
2 | 王**** | 40% | 1200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
彭惠
|
|
2 |
王****
|
|
3 |
钟志兵
|
|
4 |
彭浩
|
|
5 |
陈泽军
|
|
6 |
贾玺霖
|
|
7 |
李小燕
|
|
8 |
刘旭东
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何海霞 [退出]贾玺霖李小燕
|
贾玺霖刘旭东 [新增]李小燕
|
2 | 2019-08-23 | 法定代表人变更 |
曾科
|
彭惠
|
3 | 2019-08-23 | 章程备案 |
无
|
2019-08-22章程备案
|
4 | 2019-08-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王****王玉琳 [退出]曾科 [退出]彭浩钟志兵
|
彭惠 [新增]陈泽军 [新增]钟志兵王****彭浩
|
5 | 2019-07-17 | 法定代表人变更 |
齐福明
|
曾科
|
6 | 2019-07-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
齐福明 [退出]许多芝 [退出]李莎 [退出]王玉琳王****
|
王****王玉琳钟志兵 [新增]曾科 [新增]彭浩 [新增]
|
7 | 2019-07-17 | 章程备案 |
无
|
2019-07-15章程备案。
|
8 | 2019-06-14 | 地址变更 |
长沙市岳麓区枫林三路398号麓谷明珠家园1、2栋701房
|
长沙市岳麓区天顶街道青山新村社区排山大道18号4楼
|
9 | 2018-12-26 | 联络员备案 |
何海霞 *** 备案手机:***
|
齐福明 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
10 | 2016-12-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
方志坤 [退出]王玉琳黄睿康 [退出]许多芝贾顺祥 [退出]
|
王**** [新增]李莎 [新增]许多芝齐福明 [新增]王玉琳
|