序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国风险投资有限公司 | 100% | 500.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王一军
|
|
2 |
郑少林
|
|
3 |
谷柏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-16 | 经营期限 |
2014年3月7日 至 2021年3月6日
|
2014年3月7日 至 长期
|
2 | 2021-04-16 | 章程备案 |
无
|
2021-04-15通过新的公司章程。
|
3 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
肖晔 *** 备案手机:***
|
肖晔 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-06-01 | 联络员备案 |
肖晔 *** 备案手机:***
|
崔伟平 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-09-20 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘晓兵 [退出]
|
郑少林 [新增]
|
6 | 2014-12-17 | 股东变更 |
中国风险投资有限公司
|
中国风险投资有限公司
|
7 | 2014-12-17 | 投资人(股权)变更 |
中国风险投资有限公司出资 300.00000万元 人民币
|
中国风险投资有限公司出资 500.00000万元 人民币
|
8 | 2014-12-17 | 注册资本(金)变更 |
300.0000万元[人民币]
|
500.0000万元[人民币]
|