序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨长 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨长
|
|
2 |
杨成
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-07-22 | 章程备案 |
无
|
2021-07-21新章程
|
2 | 2021-07-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢青 [退出]
|
杨成 [新增]
|
3 | 2021-06-08 | 股东变更 |
湖南六维教育咨询有限公司 , [退出]杨长
|
杨长
|
4 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨长
|
杨长
|
5 | 2021-06-08 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢青
|
谢青
|
6 | 2021-06-08 | 章程备案 |
无
|
2021-06-07新章程
|
7 | 2021-06-08 | 市场主体类型变更 |
其他有限责任公司
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-10-10 | 联络员备案 |
杨长 *** 备案手机:***
|
杨长 *** 备案手机:*** (网上办理)
|