序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 杨佳 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 何公明 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨佳
|
|
2 |
何公明
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-23 | 注册资本变更 |
50万人民币
|
500.000000万人民币( + 900% )
|
2 | 2020-10-23 | 股东变更 |
何公明 ,杨佳
|
何公明 ,杨佳
|
3 | 2020-10-23 | 章程备案 |
无
|
2020-10-22章程备案
|
4 | 2017-05-27 | 联络员备案 |
杨佳 备案手机:*****
|
杨佳 备案手机:*****
|
5 | 2017-05-26 | 联络员备案 |
李燕 备案手机:*****
|
杨佳 备案手机:*****
|
6 | 2016-05-03 | 经营范围变更 |
企业管理咨询;管理体系认证咨询;能源技术、环保技术咨询;科技信息咨询;商务咨询;教育咨询;计算机软硬件开****及系统集成;工业技术的开****、转让及咨询;企业管理及营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
企业管理咨询服务;软件开****;软件技术服务;培训活动的组织;信息技术咨询服务;能源技术研究、技术开****服务;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);计算机技术开****、技术服务;企业管理战略策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
7 | 2016-05-03 | 章程备案 |
无
|
2016-04-28
|
8 | 2016-05-03 | 住所变更 |
长沙市天心区芙蓉南路1段418号柠檬丽都4幢706号
|
湖南省长沙市天心区芙蓉南路一段368号波波天下城4栋3001号
|
9 | 2014-09-12 | 经营范围 |
企业管理咨询、商务咨询;工业技术的开****、转让及咨询;企业管理及营销策划。(涉及行政许可经营的凭许可证经营)
|
企业管理咨询;管理体系认证咨询;能源技术、环保技术咨询;科技信息咨询;商务咨询;教育咨询;计算机软硬件开****及系统集成;工业技术的开****、转让及咨询;企业管理及营销策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|