序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘洪贵 | 86.26934% | 1725.3867万人民币 |
2 | 梁瑞清 | 2.5% | 50.0万人民币 |
3 | 张锡中 | 1.425% | 28.5万人民币 |
4 | 全政辉 | 1.15069% | 23.0139万人民币 |
5 | 龙新文 | 1.01251% | 20.2503万人民币 |
6 | 杨贵松 | 0.85% | 17.0万人民币 |
7 | 周龙秀 | 0.79031% | 15.80625万人民币 |
8 | 孔玉双 | 0.5% | 10.0万人民币 |
9 | 夏慧 | 0.5% | 10.0万人民币 |
10 | 叶建明 | 0.49166% | 9.8331万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓强国
|
|
2 |
刘洪贵
|
|
3 |
李翔雁
|
|
4 |
欧春青
|
|
5 |
李敏
|
|
6 |
许莉萍
|
|
7 |
王靖淋
|
|
8 |
李翔宁
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南省新源石油股份有限公司郴州办事处
|
孙佳麟 | 2017-07-27 |
2 |
湖南省新源石油股份有限公司常德龙港加油站
|
曾文化 | 2016-05-13 |
3 |
湖南省新源石油股份有限公司娄底分公司
|
李建平 | 2015-10-29 |
4 |
湖南省新源石油股份有限公司常德分公司
|
曾文化 | 2015-08-27 |
5 |
湖南省新源石油股份有限公司株洲分公司
|
喻江宇 | 2014-05-22 |
6 |
湖南省新源石油股份有限公司邵阳分公司
|
唐维 | 2014-01-28 |
7 |
湖南省新源石油股份有限公司常德民航加油站
|
张明辉 | 2009-12-16 |
8 |
湖南省新源石油股份有限公司湘潭办事处
|
王俊斌 | 2009-06-04 |
9 |
湖南省新源石油股份有限公司浏阳市湘林加油站
|
赵彪 | 2008-08-18 |
10 |
湖南省新源石油股份有限公司岳阳运输分公司
|
熊学军 | 2008-07-01 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-17 | 法定代表人变更 |
刘洪贵
|
邓强国
|
2 | 2022-05-17 | 章程备案 |
无
|
2022-05-05公司新章程
|
3 | 2022-05-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李敏 [退出]
|
邓强国 [新增]
|
4 | 2022-02-08 | 联络员备案 |
许莉萍 *** 备案手机:***
|
许莉萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-12-31 | 注册资本变更 |
6408.382万人民币
|
2000.000000万人民币( - 68.79087% )
|
6 | 2021-12-31 | 章程备案 |
无
|
2021-10-25新章程
|
7 | 2021-07-06 | 章程备案 |
无
|
2021-06-18章程
|
8 | 2020-12-01 | 章程备案 |
无
|
2020-10-26章程修正案
|
9 | 2020-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李翔宁许莉萍王靖淋
|
许莉萍李翔宁王靖淋
|
10 | 2020-12-01 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘洪贵李敏杨贵松 [退出]邓强国赵磊 [退出]
|
刘洪贵欧春青 [新增]邓强国李敏李翔雁 [新增]
|