序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南军粮集团有限责任公司 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
甘伟
|
|
2 |
饶卫红
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2019-12-25 | 清算组备案 |
负责人:甘伟;成员:刘棠;成员:甘伟;
|
负责人:肖梦洁;成员:朱淼;
|
2 | 2019-12-13 | 联络员备案 |
马秀芝 *** 备案手机:***
|
马秀芝 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2019-04-26 | 联络员备案 |
马露 *** 备案手机:***
|
马秀芝 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-03-19 | 股东变更 |
湖南省军粮长沙供应站 [退出]
|
湖南军粮集团有限责任公司 [新增]
|
5 | 2018-03-19 | 投资人(股权)变更 |
湖南省军粮长沙供应站 出资 200万人民币; [退出]
|
湖南军粮集团有限责任公司 出资 200万人民币; [新增]
|
6 | 2017-06-22 | 联络员备案 |
马露 备案手机:*****
|
马露 备案手机:*****
|
7 | 2016-08-04 | 分公司/分支机构备案 |
无
|
负责人:甘伟;成员:甘伟;成员:刘棠;
|
8 | 2016-08-04 | 清算组成员备案 |
无
|
负责人:甘伟;成员:甘伟;成员:刘棠;
|
9 | 2016-03-15 | 股东变更 |
湖南军粮集团有限责任公司 [退出]
|
湖南省军粮长沙供应站 [新增]
|
10 | 2016-03-15 | 投资人(股权)变更 |
湖南军粮集团有限责任公司 出资 200万人民币; [退出]
|
湖南省军粮长沙供应站 出资 200万人民币; [新增]
|