序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 中国五矿股份有限公司 | 100% | 292797.982200万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李茂林
|
|
2 |
闫嘉有
|
|
3 |
邓楚平
|
|
4 |
吴世忠
|
|
5 |
杨应亮
|
|
6 |
李小静
|
|
7 |
唐小金
|
|
8 |
谢继祥
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙矿冶研究院有限责任公司北京办事处
|
赵祉利 | 2003-03-18 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-05-20 | 章程备案 |
无
|
2022-04-29新章程
|
2 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘毅 [退出]唐小金李小静
|
谢继祥 [新增]唐小金李小静
|
3 | 2021-09-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谢建国 [退出]吴世忠杨应亮李茂林邓楚平
|
闫嘉有 [新增]李茂林杨应亮邓楚平吴世忠
|
4 | 2021-05-14 | 经营范围变更 |
矿产资源及二次资源开****利用技术的研****、咨询、转让及推广服务;选矿药剂、环保药剂及精细化工产品(不含危险化学品和监控品)、矿冶装备、海工装备、环保装备(含仪器仪表)的研****、制造、销售;再生资源收集技术开****、转让、培训、咨询及服务,废旧动力蓄电池及含有镍、钴、铜、锂的有色金属废物的回收、暂存、处置与销售(以上不含危险废物等需经相关部门批准的项目);电池及电池材料的研****、生产、销售;储电、配电系统的研****、生产、销售;金属制品加工、生产、销售;智能技术及信息化系统、仪器仪表的开****、集成、销售;智慧城市、地理信息的软硬件及平台的开****、集成、转让、销售;土地测绘、国土空间规划;地质实验测试;新材料技术的研****、咨询、转让及推广服务;新材料产品及相关仪器仪表、非标准装备的研****、制造、销售;工业废水及废弃物的处理及利用;土壤及水体修复;环境影响评价、安全评价、节能评价、清洁生产评价、职业健康评价;工农业原辅材料与产品、生产生活水质与土壤等的分析检测、分析检测标准物质研制与生产销售;以自有合法资金进行高新技术产业投资、创业投资等(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****行票据、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);创业投资咨询、创业管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口;自有房屋租赁;物业运营与管理;科技信息咨询服务;工程咨询(规划)、工程设计、工程监理、工程承包;广告经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
矿产资源及二次资源开****利用技术的研****、咨询、转让及推广服务;选矿药剂、环保药剂及精细化工产品(不含危险化学品和监控品)、矿冶装备、海工装备、环保装备(含仪器仪表)的研****、制造、销售;再生资源收集技术开****、转让、培训、咨询及服务,废旧动力蓄电池及含有镍、钴、铜、锂的有色金属废物的回收、暂存、处置与销售(以上不含危险废物等需经相关部门批准的项目);电池及电池材料的研****、生产、销售;电化学储能及退役电池梯次利用技术研****、生产、销售、服务;新能源微电网、能源互联网等技术开****、应用与服务;金属制品加工、生产、销售;智能技术及信息化系统、仪器仪表的开****、集成、销售;智慧城市、地理信息的软硬件及平台的开****、集成、转让、销售;土地测绘、国土空间规划;地质实验测试;新材料技术的研****、咨询、转让及推广服务;新材料产品及相关仪器仪表、非标准装备的研****、制造、销售;工业废水及废弃物的处理及利用;土壤及水体修复;环境影响评价、安全评价、节能评价、清洁生产评价、职业健康评价;工农业原辅材料与产品、生产生活水质与土壤等的分析检测、分析检测标准物质研制与生产销售;以自有合法资金进行高新技术产业投资、创业投资等(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****行票据、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);创业投资咨询、创业管理服务;自营和代理各类商品和技术的进出口;自有房屋租赁;物业运营与管理;科技信息咨询服务;工程咨询(规划)、工程设计、工程监理、工程承包;经营增值电信业务;广告经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2021-05-14 | 股东变更 |
中国五矿股份有限公司
|
中国五矿股份有限公司
|
6 | 2021-05-14 | 章程备案 |
无
|
2021-04-26公司新章程。
|
7 | 2021-05-14 | 注册资本变更 |
290692.9822万人民币
|
292797.982200万人民币( + 0.72413% )
|
8 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李小静张进贤 [退出]刘毅
|
唐小金 [新增]刘毅李小静
|
9 | 2021-01-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨应亮吴世忠邓楚平李茂林谢建国
|
谢建国吴世忠杨应亮邓楚平李茂林
|
10 | 2021-01-27 | 法定代表人变更 |
谢建国
|
李茂林
|