序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王彦淇 | 51% | 510.0万人民币 |
2 | 曾铁环 | 49% | 490.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王彦淇
|
|
2 |
黄乐英
|
|
3 |
曾铁环
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-08-03 | 联络员备案 |
黄乐英 *** 备案手机:***
|
黄乐英 *** 备案手机:***
|
2 | 2021-08-03 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦淇 [退出]
|
黄乐英 [新增]
|
3 | 2021-06-16 | 法定代表人变更 |
黄乐英
|
王彦淇
|
4 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王彦淇 [退出]
|
曾铁环 [新增]
|
5 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
贾越 [退出]
|
王彦淇 [新增]
|
6 | 2021-06-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
黄乐英 [退出]
|
王彦淇 [新增]
|
7 | 2021-06-16 | 股东变更 |
黄乐英 , [退出]曾铁环
|
王彦淇 , [新增]曾铁环
|
8 | 2021-06-16 | 章程备案 |
无
|
2021-06-15新章程
|
9 | 2021-06-03 | 地址变更 |
长沙高新开****区岳麓西大道588号芯城科技园8栋5层503房
|
湖南省长沙市芙蓉区朝阳街道韶山北路159号通程国际大酒店801-A133号
|
10 | 2021-06-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2021-06-02章程修正第二、四条
|