序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-26 | 负责人变更 |
田甜
|
田甜
|
2 | 2022-01-26 | 经营期限(营业期限)变更 |
2021年4月29日 至 长期
|
2020年6月9日 至 2070年6月8日
|
3 | 2022-01-26 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司分公司(自然人投资或控股)
|
外商投资企业分公司
|
4 | 2021-07-29 | 负责人变更 |
李同 [退出]
|
田甜 [新增]
|
5 | 2021-07-29 | 联络员备案 |
李同 *** 备案手机:***
|
刘林 *** 备案手机:***
|