序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 汪铁兵 | 36.6% | 73.2万人民币 |
2 | 徐剑 | 31.7% | 63.4万人民币 |
3 | 刘新文 | 31.7% | 63.4万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
汪铁兵
|
|
2 |
徐剑
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-30 | 联络员备案 |
徐剑 *** 备案手机:***
|
徐剑 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-05-22 | 联络员备案 |
徐剑 *** 备案手机:***
|
徐剑 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-12-21 | 股东变更 |
陈帅 , [退出]汪铁兵 ,徐剑
|
刘新文 , [新增]汪铁兵 ,徐剑
|
4 | 2017-12-21 | 投资人(股权)变更 |
汪铁兵 出资 80万人民币;陈帅 出资 60万人民币; [退出]徐剑 出资 60万人民币;
|
汪铁兵 出资 73.2( - 8.5% )万人民币;刘新文 出资 63.4万人民币; [新增]徐剑 出资 63.4( + 5.66667% )万人民币;
|
5 | 2017-12-21 | 章程备案 |
无
|
2017-12-14制定新章程
|
6 | 2017-12-21 | 住所变更 |
长沙市开福区浏阳河街道福元西路199号万国城三期11栋2403房
|
长沙市望城区月亮岛街道杨丰社区金色阳光家园一期2-3栋120号
|