序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴灏浪 | 100% | 50.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴灏浪
|
|
2 |
杨辉
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-19 | 章程备案 |
无
|
2022-04-15新章程
|
2 | 2022-04-19 | 经营范围变更 |
企业财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);企业管理咨询服务;工商咨询服务;信息技术咨询服务;会计、审计及税务服务;工商登记代理服务;商标服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
一般项目:财务咨询;企业管理;企业管理咨询;社会经济咨询服务;市场主体登记注册代理;信息技术咨询服务;商标代理;版权代理;商务代理代办服务;税务服务;资产评估(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:代理记账;注册会计师业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
|
3 | 2022-04-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴灏浪
|
吴灏浪
|
4 | 2022-03-31 | 地址变更 |
长沙高新开****区麓松路459号东方红小区长丰1栋509房
|
湖南省长沙市岳麓区望城坡街道枫林三路8号喜地大厦2815房
|
5 | 2022-03-31 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2022-03-31第一章第二条
|
6 | 2018-01-04 | 股东变更 |
何海华 , [退出]吴灏浪
|
吴灏浪
|
7 | 2018-01-04 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
8 | 2018-01-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吴灏浪 [退出]
|
杨辉 [新增]
|
9 | 2018-01-04 | 财务负责人 |
|
何海华 ***
|
10 | 2018-01-04 | 法定代表人变更 |
何海华
|
吴灏浪
|