序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李铮 | 90% | 90.0万人民币 |
2 | 廖俊钦 | 10% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
廖俊钦
|
|
2 |
李铮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-06-01 | 联络员备案 |
廖俊钦 *** 备案手机:***
|
廖俊钦 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-06-04 | 法定代表人变更 |
汤春来
|
廖俊钦
|
3 | 2021-06-04 | 股东变更 |
李铮 ,汤春来 [退出]
|
李铮 ,廖俊钦 [新增]
|
4 | 2021-06-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤春来 [退出]
|
廖俊钦 [新增]
|
5 | 2021-06-04 | 章程备案 |
无
|
2021-06-02新章程
|
6 | 2021-06-04 | 联络员备案 |
汤春来 *** 备案手机:***
|
廖俊钦 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-12-14 | 章程备案 |
无
|
2020-12-03新章程
|
8 | 2020-12-14 | 法定代表人变更 |
李铮
|
汤春来
|
9 | 2020-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李铮 [退出]
|
汤春来 [新增]
|
10 | 2020-12-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
汤春来 [退出]
|
李铮 [新增]
|