序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-13 | 负责人变更 |
袁爱辉 [退出]
|
邓于龙 [新增]
|
2 | 2020-06-16 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
湖南省长沙市天心区南湖路458号鹏鑫大厦B811房
|
湖南省长沙市芙蓉区韭菜园街道五一大道618号银华大酒店商务楼内的写字楼401-078号
|
3 | 2019-05-15 | 联络员备案 |
朱克道 *** 备案手机:***
|
张巧霞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-01-25 | 负责人变更 |
范劲松 [退出]
|
袁爱辉 [新增]
|
5 | 2018-12-29 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) |
湖南省长沙市天心区劳动西路199号(政力世纪大厦1栋1单元1603)
|
湖南省长沙市天心区南湖路458号鹏鑫大厦B811房
|
6 | 2018-12-29 | 联络员备案 |
鄢广怀 *** 备案手机:***
|
朱克道 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-11-02 | 负责人变更 |
宋亚飞 [退出]
|
范劲松 [新增]
|
8 | 2018-11-02 | 联络员备案 |
宋亚飞 *** 备案手机:***
|
鄢广怀 *** 备案手机:***
|
9 | 2017-11-28 | 经营场所变更 |
湖南省长沙市芙蓉区定王台街道芙蓉中路二段98号明城国际中心3213、3215、3217、3219室
|
湖南省长沙市天心区劳动西路199号(政力世纪大厦1栋1单元1603)
|