序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 罗专 | 45.77% | 91.54万人民币 |
2 | 李艳军 | 45.77% | 91.54万人民币 |
3 | 孙俊 | 8.46% | 16.92万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
罗专
|
|
2 |
孙俊
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 章程备案 |
无
|
2021-03-10通过新章程。
|
2 | 2021-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
彭勇刚 [退出]
|
孙俊 [新增]
|
3 | 2021-03-11 | 股东变更 |
李兰英 , [退出]彭勇刚 , [退出]易建 , [退出]张铁军 [退出]
|
李艳军 , [新增]罗专 , [新增]孙俊 [新增]
|
4 | 2021-03-11 | 法定代表人变更 |
张铁军
|
罗专
|
5 | 2021-03-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张铁军 [退出]
|
罗专 [新增]
|
6 | 2020-06-24 | 联络员备案 |
易建 *** 备案手机:***
|
易建 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-06-17 | 联络员备案 |
易建 *** 备案手机:***
|
易建 *** 备案手机:***
|