序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-11-13 | 负责人变更 |
李子勋 [退出]
|
LEI YONG HUI [新增]
|
2 | 2017-04-14 | 联络员备案 |
沈彦玲 备案手机:*****
|
池宁 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2016-12-09 | 负责人变更 |
CHIN CHEE-LOONG [退出]
|
李子勋 [新增]
|
4 | 2016-07-15 | 负责人变更 |
周靭 [退出]
|
CHIN CHEE-LOONG [新增]
|
5 | 2016-07-15 | 财务负责人 |
|
顾亮
|
6 | 2016-07-15 | 联络员备案 |
张卓作 备案手机:*****
|
沈彦玲 备案手机:*****
|
7 | 2016-07-15 | 隶属企业 |
鸥艾斯鸿润设施管理服务(上海)有限公司
|
鸥艾斯鸿润设施管理服务(上海)有限公司
|