序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 刘勇 | 62.5% | 500.0万人民币 |
2 | 宋淑华 | 25% | 200.0万人民币 |
3 | 马爱清 | 12.5% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
蹇敦科
|
|
2 |
马爱清
|
|
3 |
宋淑华
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南省银信置业投资有限公司贺家山农场分公司
|
王勋禹 | 2009-11-02 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2018-04-03 | 地址变更 |
长沙市芙蓉区五一大道59号长沙大厦868室
|
湖南省长沙市雨花区万家丽中路一段469号圭水大厦N单元18层1803号房
|
2 | 2018-04-03 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2018-03-29通过公司章程修正案。
|
3 | 2018-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘勇 [退出]
|
蹇敦科 [新增]
|
4 | 2018-03-14 | 财务负责人 |
|
旷凯成 ***
|
5 | 2018-03-14 | 经营期限 |
2004年8月31日 至 2014年8月31日
|
2004年8月31日 至 2044年8月31日
|
6 | 2018-03-14 | 联络员备案 |
备案手机:
|
旷凯成 *** 备案手机:***
|
7 | 2018-03-14 | 章程备案 |
无
|
2018-03-05通过公司新章程。
|
8 | 2018-03-14 | 经营范围变更 |
在本企业资质等级核定的范围内从事房地产开****、经营;建筑材料(不含硅酮胶)、机电设备的销售。
|
房地产开****经营;房地产中介服务;房地产咨询服务;建筑材料、机电设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
9 | 2018-03-14 | 法定代表人变更 |
刘勇
|
蹇敦科
|
10 | 2008-04-18 | 投资人(股权)变更 |
宋淑华出资 200.00000万元 人民币;廖有才出资 500.00000万元 人民币; [退出]马爱清出资 100.00000万元 人民币
|
宋淑华出资 200.00000万元 人民币 ;刘勇出资 500.00000万元 人民币 ; [新增]马爱清出资 100.00000万元 人民币
|