序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 谭磊军 | 100% | 200.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
谭磊军
|
|
2 |
贺娜
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-09-17 | 章程备案 |
无
|
2021-09-15新章程
|
2 | 2021-09-17 | 股东变更 |
刘鹏 [退出]
|
谭磊军 [新增]
|
3 | 2021-09-17 | 法定代表人变更 |
刘鹏
|
谭磊军
|
4 | 2021-09-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘鹏 [退出]
|
谭磊军 [新增]
|
5 | 2020-04-17 | 股东变更 |
刘鹏 ,刘松林 , [退出]谭磊军 [退出]
|
刘鹏
|
6 | 2020-04-17 | 财务负责人 |
谭磊军 ***
|
刘鹏 ***
|
7 | 2020-04-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
谭磊军 [退出]
|
刘鹏 [新增]
|
8 | 2020-04-17 | 法定代表人变更 |
谭磊军
|
刘鹏
|
9 | 2020-04-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
10 | 2020-04-17 | 章程备案 |
无
|
2020-04-15新章程
|