序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 潘淑贤 | 95% | 190.0万人民币 |
2 | 李雪莹 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
潘淑贤
|
|
2 |
刘晟
|
|
3 |
何为
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-07-05 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李德安 [退出]
|
潘淑贤 [新增]
|
2 | 2022-07-05 | 法定代表人变更 |
李德安
|
潘淑贤
|
3 | 2022-05-24 | 法定代表人变更 |
潘淑贤
|
李德安
|
4 | 2022-05-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
潘淑贤 [退出]
|
李德安 [新增]
|
5 | 2021-05-06 | 股东变更 |
刘晟 , [退出]潘淑贤
|
李雪莹 , [新增]潘淑贤
|
6 | 2021-05-06 | 章程备案 |
无
|
2021-04-25新章程
|
7 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
|
何为
|
8 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
霍启诚 [退出]
|
刘晟 [新增]
|
9 | 2019-04-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何银英 [退出]
|
潘淑贤 [新增]
|
10 | 2019-04-23 | 法定代表人变更 |
何银英
|
潘淑贤
|