序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李秋兴 | 95% | 475万人民币 |
2 | 李俊霖 | 5% | 25万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李秋兴
|
|
2 |
李俊霖
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-22 | 联络员备案 |
陈小红 *** 备案手机:***
|
陈小红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-03-17 | 章程备案 |
无
|
2021-03-10新章程
|
3 | 2021-03-17 | 法定代表人变更 |
陈小红
|
李秋兴
|
4 | 2021-03-17 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
5 | 2021-03-17 | 股东变更 |
陈小红 [退出]
|
李俊霖 , [新增]李秋兴 [新增]
|
6 | 2021-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁国新 [退出]
|
李俊霖 [新增]
|
7 | 2021-03-17 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈小红 [退出]
|
李秋兴 [新增]
|
8 | 2020-09-03 | 地址变更 |
长沙高新开****区尖山路39号长沙中电软件园一期12栋401-02室
|
长沙市望城区金山桥街道雷锋大道长沙北纬28°项目B1、A2地块商业街118号
|
9 | 2020-09-03 | 章程备案 |
无
|
2020-09-03制定新章程
|
10 | 2020-03-26 | 法定代表人变更 |
袁国安
|
陈小红
|