序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邹磊 | 16% | 800.0万人民币 |
2 | 张慧 | 14% | 700.0万人民币 |
3 | 林凯 | 14% | 700.0万人民币 |
4 | 肖旸 | 14% | 700.0万人民币 |
5 | 许四海 | 14% | 700.0万人民币 |
6 | 张艳湘 | 14% | 700.0万人民币 |
7 | 蒋照旻 | 14% | 700.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邹磊
|
|
2 |
皱磊
|
|
3 |
蒋照旻
|
|
4 |
许四海
|
|
5 |
张慧
|
|
6 |
肖旸
|
|
7 |
张艳湘
|
|
8 |
林凯
|
|
9 |
彭昆仑
|
|
10 |
伍满园
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-06-24 | 联络员备案 |
李双红 *** 备案手机:***
|
王静 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-04-29 | 联络员备案 |
李双红 *** 备案手机:***
|
李双红 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-05-11 | 联络员备案 |
刘勇 备案手机:*****
|
李双红 备案手机:***** (网上办理)
|
4 | 2016-06-23 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
刘勇 备案手机:*****
|