序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 于艳红 | 71.127% | 7.1127万人民币 |
2 | 李成才 | 16.904% | 1.6904万人民币 |
3 | 王霜剑 | 7.877% | 0.7877万人民币 |
4 | 丁赟 | 4.092% | 0.4092万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
于艳红
|
|
2 |
王霜剑
|
|
3 |
李成才
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
长沙市极云网络科技有限公司开福区分公司
|
于艳红 | 2020-06-10 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-17 | 股东变更 |
李成才 ,王霜剑 ,于艳红
|
丁赟 , [新增]李成才 ,王霜剑 ,于艳红
|
2 | 2021-03-17 | 章程备案 |
无
|
2021-03-16新章程
|
3 | 2021-03-01 | 联络员备案 |
蒋伊琳 *** 备案手机:***
|
连华 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2019-03-11 | 经营范围变更 |
电子产品研****;电子产品批****;计算机技术开****、技术服务;软件技术服务;软件开****;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;计算机软件、计算机辅助设备、计算机外围设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
网络技术、电子产品研****;软件技术转让;基础软件、应用软件开****;软件技术服务;软件开****系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软件、计算机辅助设备、计算机外围设备、电子产品销售;信息处理和存储支持服务;经营增值电信业务;网络游戏服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2018-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
于艳红 [退出]
|
王霜剑 [新增]
|
6 | 2018-01-25 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
王霜剑 [退出]
|
于艳红 [新增]
|
7 | 2018-01-25 | 法定代表人变更 |
王霜剑
|
于艳红
|
8 | 2016-04-22 | 经营范围变更 |
软件开****;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;自然科学研究和试验****展;电子、通信与自动控制技术、电子产品的研****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
电子产品研****;电子产品批****;计算机技术开****、技术服务;软件技术服务;软件开****;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;计算机软件、计算机辅助设备、计算机外围设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|