序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 朱攀 | 50% | 250.0万人民币 |
2 | 李志敏 | 50% | 250.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
朱攀
|
|
2 |
李志敏
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-01-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
郑莹 [退出]
|
李志敏 [新增]
|
2 | 2022-01-10 | 股东变更 |
李国光 , [退出]朱思 [退出]
|
李志敏 , [新增]朱攀 [新增]
|
3 | 2022-01-10 | 章程备案 |
无
|
2022-01-04新章程
|
4 | 2021-09-24 | 法定代表人变更 |
朱思
|
朱攀
|
5 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱思 [退出]
|
朱攀 [新增]
|
6 | 2021-09-24 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱攀 [退出]
|
郑莹 [新增]
|
7 | 2020-11-16 | 股东变更 |
李国光 ,张峙峰 , [退出]朱思
|
李国光 ,朱思
|
8 | 2020-11-16 | 章程备案 |
无
|
2020-11-13新章程
|
9 | 2020-11-16 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张峙峰 [退出]
|
朱攀 [新增]
|
10 | 2020-01-07 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-12-26章程修正案
|