序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓丽芬 | 60% | 90万人民币 |
2 | 邓瑾 | 40% | 60万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓丽芬
|
|
2 |
邓瑾
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2017-02-27 | 联络员备案 |
邓瑾 备案手机:*****
|
刘东坡 备案手机:*****
|
2 | 2016-05-22 | 联络员备案 |
邓瑾 备案手机:*****
|
邓瑾 备案手机:***** (网上办理)
|
3 | 2015-10-14 | 股东变更 |
邓瑾 ,杨杰 , [退出]张淑莲 [退出]
|
邓丽芬 , [新增]邓瑾
|
4 | 2015-10-14 | 经营范围变更 |
投资管理咨询;企业管理咨询;经济信息咨询;财务咨询;理财信息咨询;企业营销策划;金属材料、矿产品的销售;商务信息咨询。(不含前置审批和许可项目,涉及行政许可的凭许可证经营)
|
投资管理服务、投资咨询服务(以上项目不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、****放贷款等国家金融监管及财政信用业务);企业管理咨询服务;经济与商务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);企业财务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询);企业营销策划;金属材料、矿产品的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
5 | 2015-10-14 | 投资人(股权)变更 |
杨杰 出资 45万人民币; [退出]邓瑾 出资 60万人民币;张淑莲 出资 45万人民币; [退出]
|
邓丽芬 出资 90万人民币; [新增]邓瑾 出资 60万人民币;
|
6 | 2015-10-14 | 联络员备案 |
文雪倩
|
邓瑾
|
7 | 2015-10-14 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2015-10-10修正章程第三条、第六条
|
8 | 2015-10-14 | 财务负责人 |
|
刘东坡
|