序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-08-10 | 负责人变更 |
余兴 [退出]
|
姜文轩 [新增]
|
2 | 2022-04-06 | 负责人变更 |
马利佳 [退出]
|
余兴 [新增]
|
3 | 2022-03-26 | 联络员备案 |
彭晔 *** 备案手机:***
|
陶湘玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-09-03 | 负责人变更 |
袁慧祖 [退出]
|
马利佳 [新增]
|
5 | 2017-08-03 | 负责人变更 |
周国跃 [退出]
|
袁祖慧 [新增]
|
6 | 2017-04-25 | 负责人变更 |
沈建华 [退出]
|
周国跃 [新增]
|
7 | 2016-03-17 | 企业类型变更 |
非公司台、港、澳投资企业分支机构
|
台、港、澳投资企业分公司
|
8 | 2016-03-17 | 联络员备案 |
备案手机:*****
|
彭晔 备案手机:*****
|
9 | 2016-03-17 | 负责人变更 |
阮建龙 [退出]
|
沈建华 [新增]
|
10 | 2016-03-17 | 隶属企业 |
杭州诺贝尔陶瓷有限公司
|
杭州诺贝尔陶瓷有限公司
|