序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 上海大众联合****展有限公司 | 100% | 8000.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
顾慧琳
|
|
2 |
林海亮
|
|
3 |
李建新
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-07-28 | 法定代表人变更 |
李建新
|
顾慧琳
|
2 | 2020-07-28 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱佳曦 [退出]韩志明 [退出]
|
林海亮 [新增]
|
3 | 2018-05-31 | 联络员备案 |
孙静 *** 备案手机:***
|
汤玮 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2018-01-11 | 联络员备案 |
孙静 *** 备案手机:***
|
孙静 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2017-10-11 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周旖旎 [退出]
|
韩志明 [新增]朱佳曦 [新增]
|
6 | 2017-10-11 | 监事备案 |
周旖旎 [退出]
|
韩志明 [新增]朱佳曦 [新增]
|
7 | 2017-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张涛 [退出]
|
李建新 [新增]
|
8 | 2017-08-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
虞哲敏 [退出]
|
李建新 [新增]
|
9 | 2017-08-21 | 董事备案 |
张涛 [退出]
|
李建新 [新增]
|
10 | 2017-08-21 | 法定代表人变更 |
张涛
|
李建新
|