序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 袁潇枫 | 100% | 100.000000万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
袁潇枫
|
|
2 |
尹亮
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-05 | 章程备案 |
无
|
2021-01-04新章程
|
2 | 2021-01-05 | 地址变更 |
长沙市望城经济技术开****区大汉金桥国际市场集群三区22栋4层4194-4196号(集群注册)
|
长沙市望城经济技术开****区普瑞大道1888号高星物流园交易区二期13栋127号(集群注册)
|
3 | 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
尹亮
|
尹亮
|
4 | 2020-09-22 | 股东变更 |
尹亮 , [退出]钟远 [退出]
|
袁潇枫 [新增]
|
5 | 2020-09-22 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
有限责任公司(自然人独资)
|
6 | 2020-09-22 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
钟远 [退出]
|
袁潇枫 [新增]
|
7 | 2020-09-22 | 章程备案 |
无
|
2020-09-21新章程
|
8 | 2020-09-22 | 法定代表人变更 |
钟远
|
袁潇枫
|
9 | 2020-09-22 | 联络员备案 |
钟远 *** 备案手机:***
|
袁潇枫 *** 备案手机:***
|
10 | 2020-09-21 | 联络员备案 |
钟远 *** 备案手机:***
|
钟远 *** 备案手机:*** (网上办理)
|