序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李玉华 | 90% | 45万人民币 |
2 | 刘洋 | 5% | 2.5万人民币 |
3 | 刘酃威 | 5% | 2.5万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李玉华
|
|
2 |
刘洋
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-10-19 | 联络员备案 |
杨海萍 *** 备案手机:***
|
邓世玉 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2020-10-09 | 联络员备案 |
杨海萍 *** 备案手机:***
|
杨海萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-04-27 | 联络员备案 |
蔡如 *** 备案手机:***
|
蔡如 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
4 | 2020-04-27 | 联络员备案 |
蔡如 *** 备案手机:***
|
杨海萍 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
杨海萍 *** 备案手机:***
|
蔡如 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2016-09-22 | 股东变更 |
李玉华 ,刘洋
|
李玉华 ,刘洋 ,刘酃威 [新增]
|
7 | 2016-09-22 | 投资人(股权)变更 |
刘洋 出资 2.5万人民币;李玉华 出资 47.5万人民币;
|
刘洋 出资 2.5万人民币;李玉华 出资 45( - 5.26316% )万人民币;刘酃威 出资 2.5万人民币; [新增]
|
8 | 2016-04-12 | 股东变更 |
李玉华 ,唐虎 [退出]
|
李玉华 ,刘洋 [新增]
|
9 | 2016-04-12 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
唐虎 [退出]
|
刘洋 [新增]
|
10 | 2016-04-12 | 监事备案 |
唐虎 [退出]
|
刘洋 [新增]
|