序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 欧毅 | 72.31834% | 261.25万人民币 |
2 | 熊璇 | 27.68166% | 100.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
杨浩
|
|
2 |
杨庆辉
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南新中项目管理有限公司邵阳分公司
|
杨磊 | 2022-02-15 |
2 |
湖南新中项目管理有限公司武冈分公司
|
李磊 | 2021-09-17 |
3 |
湖南新中项目管理有限公司怀化分分司
|
杨浩 | 2020-06-12 |
4 |
湖南新中项目管理有限公司浏阳分公司
|
李媛 | 2020-04-07 |
5 |
湖南新中项目管理有限公司岳阳分公司
|
曾小芹 | 2017-09-14 |
6 |
湖南新中项目管理有限公司沅江分公司
|
蔡梦华 | 2017-06-12 |
7 |
湖南新中项目管理有限公司长沙分公司
|
杨浩 | 2016-06-22 |
8 |
长沙新中招标代理有限公司吉首分公司
|
阳冬红 | 2015-04-23 |
9 |
长沙新中招标代理有限公司湘乡分公司
|
陈振华 | 2015-02-02 |
10 |
湖南新中项目管理有限公司新宁分公司
|
杨磊 | 2012-03-21 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨浩
|
杨浩
|
2 | 2020-08-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨庆辉
|
杨庆辉
|
3 | 2020-08-10 | 章程备案 |
无
|
2020-08-06通过新的公司章程
|
4 | 2020-08-10 | 股东变更 |
欧毅 ,杨庆辉 [退出]
|
欧毅 ,熊璇 [新增]
|
5 | 2020-08-06 | 联络员备案 |
刘玮 *** 备案手机:***
|
刘玮 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2019-01-15 | 法定代表人变更 |
刘志勇
|
杨浩
|
7 | 2019-01-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨庆辉
|
杨庆辉
|
8 | 2019-01-15 | 注册资本变更 |
500万人民币
|
361.250000万人民币( - 27.75% )
|
9 | 2019-01-15 | 章程备案 |
无
|
2019-01-14提交新章程
|
10 | 2019-01-15 | 股东变更 |
刘志勇 , [退出]欧毅 ,杨庆辉
|
欧毅 ,杨庆辉
|
湖南平东建设工程有限公司
2024-03-25
|
衡东杨帆种粮专业合作社
2024-03-18
|
衡阳市德祥物业服务有限公司
2024-03-13
|
安化县湘辉农业****展有限公司安化东坪分公司
2024-03-26
|
永州市冷水滩区宜宅装饰
2023-12-30
|
永州市黄溪源休闲农业****展有限公司
2024-03-19
|
湖南安诚知生物科技有限公司
2024-03-26
|
浏阳市顺逢生态农场
2024-03-20
|
湘潭市帮刻科技服务有限公司
2024-03-16
|
临武县庭宇种养农民专业合作社联合社
2024-03-13
|
湘阴县投昔建材经营部
2024-03-12
|
株洲市玖菲健康科技有限公司
2024-03-13
|
石门县勇进文化旅游****展有限公司
2024-03-22
|
湖南晶泰洋新能源科技有限公司安仁分公司
2024-03-26
|
长沙美时美刻医疗美容有限公司
2024-03-13
|
株洲市渌口区毛牙子牛肉粉店
2024-03-10
|
株洲市石峰区盛装服饰店
2024-03-12
|
长沙研覃教育咨询有限公司
2024-01-04
|
长沙县壹空间游戏工作室
2024-03-14
|
株洲筑丰门窗有限公司
2024-03-26
|