序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 何永福 | 64% | 64万人民币 |
2 | 肖乐 | 24% | 24万人民币 |
3 | 龚泰博 | 12% | 12万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
何永福
|
|
2 |
肖乐
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-01-19 | 地址变更 |
湖南省长沙市岳麓区望城坡街道枫林三路8号喜地大厦2804、2805房(集群注册)
|
湖南省长沙市岳麓区天顶街道麓云路268号金悦雅苑商业7栋111房
|
2 | 2021-01-19 | 股东变更 |
何永福
|
龚泰博 , [新增]何永福 ,肖乐 [新增]
|
3 | 2021-01-19 | 章程备案 |
无
|
2021-01-18新章程
|
4 | 2021-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李冬冬 [退出]
|
肖乐 [新增]
|
5 | 2021-01-19 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2021-01-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何永福
|
何永福
|
7 | 2020-03-27 | 联络员备案 |
何永强 *** 备案手机:***
|
何永福 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2019-10-11 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2019-10-11修正章程第一章第二条
|
9 | 2019-10-11 | 地址变更 |
湖南省长沙市岳麓区望城坡街道玉兰路577号达美苑4栋5层548-552号(集群注册)
|
湖南省长沙市岳麓区望城坡街道枫林三路8号喜地大厦2804、2805房(集群注册)
|
10 | 2018-10-23 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
何永强 [退出]
|
李冬冬 [新增]
|