序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 湖南浔龙河投资控股有限公司 | 50% | 10000.0万人民币 |
2 | 棕榈盛城投资有限公司 | 50% | 10000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王聪球
|
|
2 |
柳中辉
|
|
3 |
陈晓冬
|
|
4 |
赖国传
|
|
5 |
程秀丽
|
|
6 |
雷军
|
|
7 |
饶新世
|
|
8 |
周姗姗
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南浔龙河生态农业综合开****有限公司工会委员会
|
2014-01-06 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-04-14 | 联络员备案 |
庄玲 *** 备案手机:***
|
唐源霞 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
2 | 2021-04-23 | 联络员备案 |
杨莎 *** 备案手机:***
|
庄玲 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2020-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
饶新世雷军王小玲 [退出]
|
雷军周珊珊 [新增]饶新世
|
4 | 2020-12-04 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
陈晓冬王聪球简爱 [退出]柳中辉李丕岳 [退出]
|
柳中辉王聪球程秀丽 [新增]赖国传 [新增]陈晓冬
|
5 | 2020-03-10 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
冯玉兰 [退出]柳中辉李丕岳王聪球曾奇 [退出]
|
陈晓冬 [新增]李丕岳柳中辉简爱 [新增]王聪球
|
6 | 2020-03-10 | 联络员备案 |
罗谢平 *** 备案手机:***
|
杨莎 *** 备案手机:***
|
7 | 2019-07-09 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
袁伟文柳中辉李丕岳 [退出]王聪球刘冰 [退出]
|
王聪球柳中辉袁伟文冯玉兰 [新增]曾奇 [新增]
|
8 | 2018-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
刘冰魏少蓉 [退出]柳中辉李丕岳王聪球
|
王聪球李丕岳柳中辉袁伟文 [新增]刘冰
|
9 | 2018-04-27 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
饶新世黄文青 [退出]雷军
|
雷军王小玲 [新增]饶新世
|
10 | 2017-05-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
雷军饶新世黄文青(监事长) [退出]
|
饶新世黄文青 [新增]雷军
|