序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-25 | 负责人变更 |
谭新辉 [退出]
|
陈星星 [新增]
|
2 | 2021-06-25 | 负责人变更 |
郭春光 [退出]
|
谭新辉 [新增]
|
3 | 2021-06-25 | 其他事项备案 |
中国建设银行股份有限公司湖南省分行
|
中国建设银行股份有限公司
|
4 | 2020-03-26 | 联络员备案 |
王奥博 *** 备案手机:***
|
刘尹琢 *** 备案手机:***
|
5 | 2019-06-05 | 负责人变更 |
徐湘贤 [退出]
|
郭春光 [新增]
|
6 | 2019-02-19 | 联络员备案 |
曾宪 *** 备案手机:***
|
王奥博 *** 备案手机:***
|
7 | 2017-09-13 | 负责人变更 |
吴保家 [退出]
|
徐湘贤 [新增]
|
8 | 2017-09-13 | 财务负责人 |
|
汤显新
|