序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王宏文 | 85% | 170.0万人民币 |
2 | 中开国际文化传媒(北京)有限公司 | 10% | 20.0万人民币 |
3 | 王宏武 | 5% | 10.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
王宏武
|
|
2 |
王宏文
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2022-03-14 | 股东变更 |
范源 , [退出]王宏文 ,中开国际文化传媒(北京)有限公司
|
王宏文 ,王宏武 , [新增]中开国际文化传媒(北京)有限公司
|
2 | 2022-03-14 | 章程备案 |
无
|
|
3 | 2022-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
范源 [退出]
|
王宏武 [新增]
|
4 | 2022-03-14 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
张义斌 [退出]
|
王宏文 [新增]
|
5 | 2022-03-14 | 法定代表人变更 |
范源
|
王宏武
|
6 | 2021-06-05 | 联络员备案 |
鲁娟 *** 备案手机:***
|
王宏文 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2020-11-17 | 注册资本变更 |
1088万人民币
|
200.000000万人民币( - 81.61765% )
|
8 | 2020-11-17 | 股东变更 |
范源 ,王宏文 ,中开国际文化传媒(北京)有限公司
|
范源 ,王宏文 ,中开国际文化传媒(北京)有限公司
|
9 | 2020-11-17 | 章程备案 |
无
|
|
10 | 2020-09-15 | 联络员备案 |
罗庭蕾 *** 备案手机:***
|
鲁娟 *** 备案手机:*** (网上办理)
|