序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 王琼 | 51% | 1071.0万人民币 |
2 | 张立兵 | 49% | 1029.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
樊奇
|
|
2 |
张立兵
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-05-19 | 法定代表人变更 |
周海艳
|
樊奇
|
2 | 2020-05-19 | 联络员备案 |
樊奇 *** 备案手机:***
|
樊奇 *** 备案手机:***
|
3 | 2020-05-19 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
周海艳 [退出]
|
樊奇 [新增]
|
4 | 2020-05-14 | 联络员备案 |
周海艳 *** 备案手机:***
|
樊奇 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2020-01-06 | 市场主体类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2020-01-06 | 联络员备案 |
聂才平 *** 备案手机:***
|
周海艳 *** 备案手机:***
|
7 | 2020-01-06 | 法定代表人变更 |
颜剑
|
周海艳
|
8 | 2020-01-06 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
聂才平 [退出]
|
张立兵 [新增]
|
9 | 2020-01-06 | 股东变更 |
颜剑 [退出]
|
王琼 , [新增]张立兵 [新增]
|
10 | 2020-01-06 | 章程备案 |
无
|
2020-01-03
|