序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 吴良燕 | 99% | 2970.0万人民币 |
2 | 牛钰 | 1% | 30.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
吴良燕
|
|
2 |
王慧芳
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
胡旋 [退出]
|
王慧芳 [新增]
|
2 | 2021-11-15 | 章程备案 |
无
|
2021-11-15制定新章程
|
3 | 2021-11-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
罗经纬 [退出]
|
吴良燕 [新增]
|
4 | 2021-11-04 | 联络员备案 |
陈哲焱 *** 备案手机:***
|
余佳琪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2021-05-13 | 联络员备案 |
陈哲焱 *** 备案手机:***
|
陈哲焱 *** 备案手机:***
|
6 | 2020-05-20 | 联络员备案 |
许迪迪 *** 备案手机:***
|
陈哲焱 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
7 | 2018-05-08 | 联络员备案 |
杨瑛 *** 备案手机:***
|
许迪迪 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
8 | 2017-06-12 | 联络员备案 |
龙琼 备案手机:*****
|
杨瑛 备案手机:***** (网上办理)
|
9 | 2016-05-25 | 住所变更 |
长沙市望城普瑞大道二段1008号
|
长沙市望城区月亮岛街道黄都港社区普瑞大道二段1008号
|
10 | 2016-05-25 | 财务负责人 |
|
刘泽云
|