序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 李湘云 | 60% | 3000.0万人民币 |
2 | 吕建军 | 40% | 2000.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
李湘云
|
|
2 |
吕建军
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-11-18 | 法定代表人变更 |
吕建军
|
李湘云
|
2 | 2020-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
李湘云 [退出]
|
吕建军 [新增]
|
3 | 2020-11-18 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
吕建军 [退出]
|
李湘云 [新增]
|
4 | 2019-05-23 | 联络员备案 |
阳馥伊 *** 备案手机:***
|
阳伟胜 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
5 | 2018-03-27 | 联络员备案 |
朱淼 *** 备案手机:***
|
阳馥伊 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
6 | 2016-11-23 | 章程修正案备案 |
无
|
; 2016-11-21通过章程修正案。
|
7 | 2016-11-23 | 经营范围变更 |
水力****电;风力****电;太阳能****电;承装(修、试)电力设施;电力输送设施安装工程服务;工程施工总承包;弱电工程总承包;消防设施工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;房屋建筑工程施工;建筑物电力系统安装;机电设备安装服务;工程勘察设计;能源矿产地质勘查;基础地质勘查;地质勘查技术服务;建设工程管理;能源技术研究、技术开****服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;能源技术咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
水力****电;风力****电;太阳能****电;承装(承修、承试)电力设施;弱电工程总承包;工程施工总承包;消防设施工程专业承包;机电设备安装工程专业承包;建筑物电力系统安装;房屋建筑工程施工;工程勘察设计;建设工程管理;建筑劳务分包;能源矿产地质勘查;基础地质勘查;机电设备安装服务;电力输送设施安装工程服务;地质勘查技术服务;仪器设备的安装调试服务;能源技术研究、技术开****服务;节能技术推广服务;环保技术推广服务;能源技术咨询服务;电子元件及组件、通用仪器仪表、机电设备的销售;建材、装饰材料、电子元器件、电线、电缆的批****。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|