序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 邓超 | 90% | 916.2万人民币 |
2 | 高辉章 | 10% | 101.8万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
邓超
|
|
2 |
李龙
|
序号
|
分支机构名称
|
负责人 | 成立日期 |
1 |
湖南朱记黄埔大数据科技有限公司贵阳分公司
|
黄泽明 | 2017-01-12 |
2 |
湖南朱记黄埔大数据科技有限公司深圳分公司
|
杨建伟 | 2016-12-26 |
3 |
湖南朱记黄埔大数据科技有限公司郴州分公司
|
关晖 | 2016-12-09 |
4 |
湖南朱记黄埔大数据科技有限公司平江分公司
|
余煜煌 | 2016-11-17 |
5 |
湖南朱记黄埔大数据科技有限公司武冈分公司
|
马余龙 | 2016-11-15 |
6 |
湖南朱记黄埔大数据科技有限公司宁乡分公司
|
陈魁武 | 2016-11-11 |
7 |
湖南朱记黄埔大数据科技有限公司汨罗分公司
|
陈飞跃 | 2016-10-18 |
8 |
湖南朱记黄埔大数据科技有限公司娄底分公司
|
李浪 | 2016-08-26 |
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2020-06-28 | 联络员备案 |
邓超 *** 备案手机:***
|
周超 *** 备案手机:***
|
2 | 2019-04-22 | 联络员备案 |
郭平 *** 备案手机:***
|
邓超 *** 备案手机:*** (网上办理)
|
3 | 2017-07-21 | 股东变更 |
朱敦文 [退出]
|
邓超 , [新增]高辉章 [新增]
|
4 | 2017-07-21 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
朱敦文 [退出]
|
邓超 [新增]
|
5 | 2017-07-21 | 企业类型变更 |
有限责任公司(自然人独资)
|
有限责任公司(自然人投资或控股)
|
6 | 2017-07-21 | 经理备案 |
朱敦文 [退出]
|
邓超 [新增]
|
7 | 2017-07-21 | 董事备案 |
朱敦文 [退出]
|
邓超 [新增]
|
8 | 2017-07-21 | 法定代表人变更 |
朱敦文
|
邓超
|
9 | 2017-07-21 | 投资人(股权)变更 |
朱敦文 出资 1018万人民币; [退出]
|
邓超 出资 916.2万人民币; [新增]高辉章 出资 101.8万人民币; [新增]
|
10 | 2017-05-21 | 联络员备案 |
龙朝 备案手机:*****
|
郭平 备案手机:***** (网上办理)
|