序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-03-11 | 负责人变更 |
曾巨清 [退出]
|
宋利珍 [新增]
|
2 | 2018-03-05 | 负责人变更 |
陈健 [退出]
|
曾巨清 [新增]
|
3 | 2018-03-05 | 财务负责人 |
梁慧湘 ***
|
许波 ***
|
4 | 2018-03-05 | 隶属企业名称变更 |
中国民生银行股份有限公司
|
中国民生银行股份有限公司
|
5 | 2015-12-04 | 财务负责人 |
|
梁慧湘 ***
|
6 | 2015-12-04 | 负责人变更 |
黄飞燕 [退出]
|
陈健 [新增]
|
7 | 2014-06-13 | 法定代表人变更 |
谢刚
|
黄飞燕
|