序号
|
股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 |
1 | 瞿雷军 | 60% | 300.0万人民币 |
2 | 杨孝清 | 40% | 200.0万人民币 |
序号
|
姓名
|
职位 |
1 |
瞿雷军
|
|
2 |
杨孝清
|
序号
|
变更日期
|
变更项目 | 变更前 | 变更后 |
1 | 2021-04-26 | 章程备案 |
无
|
2021-04-23股东股权
|
2 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
杨孝清
|
杨孝清
|
3 | 2021-04-26 | 法定代表人变更 |
甘文彬
|
瞿雷军
|
4 | 2021-04-26 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甘文彬 [退出]
|
瞿雷军 [新增]
|
5 | 2021-04-26 | 股东变更 |
甘文彬 , [退出]杨孝清
|
杨孝清 ,瞿雷军 [新增]
|
6 | 2020-09-15 | 章程备案 |
无
|
2020-09-09股权变更
|
7 | 2020-09-15 | 股东变更 |
文万志 , [退出]杨孝清
|
甘文彬 , [新增]杨孝清
|
8 | 2020-09-15 | 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) |
甘文彬
|
甘文彬
|
9 | 2020-09-03 | 法定代表人变更 |
文万志
|
甘文彬
|
10 | 2020-09-03 | 章程备案 |
无
|
2020-09-02执行董事由选举改为聘任
|